23. august · vores-skaevinge.dkNye virksomheder i Skævinge i sidste månedTectera ApS tilhører branchen Handel med elektricitet og er ejet af Dennis Hein Lauritzen og Søren Bird Rørvig. Les artikkel
5. augustEndring i eierkretsenTectera ApSDennis Hein Lauritzen reduserer sitt reelle eierskap av Tectera ApS.Se mere
5. augustEndring i eierkretsenTT 1 DK ApSDennis Hein Lauritzen reduserer sitt reelle eierskap av TT 1 DK ApS.Se mere
26. juliNy bransje: Handel med elektricitetTectera ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Dennis Hein Lauritzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juliOverskudd på DKK 28.098 Linnebjerg Golf ApSLinnebjerg Golf ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Hein Lauritzen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenLooad ApSThomas Hvalsø Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Looad ApS. Dennis Hein Lauritzen eier fortsat 29,1% av virksomheten.Se mere
3. juliEndring i eierkretsenLooad ApSDennis Hein Lauritzen reduserer sitt reelle eierskap av Looad ApS.Se mere
2. juliStiftelseTT 1 DK ApSTT 1 DK ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Dennis Hein Lauritzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juliStiftelseTectera ApSTectera ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Dennis Hein Lauritzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 0 Joseem ApSJoseem ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2022 til 31. desember 2023. Dennis Hein Lauritzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juniOverskudd på DKK 81.841 Ladestolpen ApSLadestolpen ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. oktober 2022 til 31. desember 2023. Dennis Hein Lauritzen eier 10% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 7,9 mio.Looad ApSLooad ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Hein Lauritzen eier 30,6% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 11.509 DML Invest ApSDML Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2022 til 31. desember 2023. Dennis Hein Lauritzen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. aprilDennis Hein Lauritzen blir med i ledelsenLinnebjerg Golf ApSDennis Hein Lauritzen erstatter Jan Linnebjerg i ledelsen for Linnebjerg Golf ApS etter en periode på 13 år.Se mere
17. aprilEndring i eierkretsenLinnebjerg Golf ApSDennis Hein Lauritzen registrert som reell eier av Linnebjerg Golf ApS.Se mere
12. januar · motormagasinet.dkDet vrimler med udskiftninger i toppen af den danske autobranche - nye hos Semler Mobility, Nellemann og Henrik Hansen AutomobilerKronborg Auto A/S er ejjet af Semler Mobility og sælger Volkswagen i Helsingør Looad ApS Søren Nielsen Behnfeld, Thomas Hvalsø Hansen og Dennis Hein Lauritzen er udtrådt af bestyrelse hos Looad ApS. Les artikkel
20. desember 2023Dennis Hein Lauritzen forlater styretLooad ApSDennis Hein Lauritzen forlater styret for Looad ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
7. november 2023Lars Borup Vega-Pedersen slutter som adm. direktørLooad ApSLars Borup Vega-Pedersen slutter som adm. direktør i Looad ApS. Dennis Hein Lauritzen eier 30,6% av virksomheten.Se mere
7. november 2023Søren Nielsen Behnfeld blir med i ledelsenLooad ApSSøren Nielsen Behnfeld blir med i ledelsen for Looad ApS. Dennis Hein Lauritzen eier 30,6% av virksomheten.Se mere
6. november 2023Endring i eierkretsenLadestolpen ApSMorten Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av Ladestolpen ApS. Dennis Hein Lauritzen eier fortsat 10% av virksomheten.Se mere