10. aprilOverskudd på DKK 455.467 RØG Holding ApSRØG Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. desember 2023 til 31. desember 2023. Dennis Stein Friis-Mantzius er medlem af ledelsen.Se mere
25. marsOverskudd på DKK 480.214 RØG mad & vinbar apsRØG mad & vinbar aps offentliggjør regnskap for perioden 16. januar 2023 til 31. desember 2023. Dennis Stein Friis-Mantzius er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2023StiftelseRØG Holding ApSRØG Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Dennis Stein Friis-Mantzius er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Dennis Stein Friis-Mantzius blir med i ledelsenRØG mad & vinbar apsDennis Stein Friis-Mantzius erstatter Phillip Dam Toft i ledelsen for RØG mad & vinbar aps etter en periode på 1 uke.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenRØG mad & vinbar apsDennis Stein Friis-Mantzius registrert som reell eier av RØG mad & vinbar aps.Se mere
30. september 2013Dennis Stein Friis-Mantzius forlater ledelsenCOPENHAGEN BAR GROUP ApSDennis Stein Friis-Mantzius forlater ledelsen for COPENHAGEN BAR GROUP ApS etter en periode på 1 år.Se mere
23. august 2013Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGCOPENHAGEN BAR GROUP ApSTidligere status: Normal. Dennis Stein Friis-Mantzius er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2012StiftelseCOPENHAGEN BAR GROUP ApSCOPENHAGEN BAR GROUP ApS stiftes i bransjen cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Dennis Stein Friis-Mantzius er medlem af ledelsen.Se mere