8. desember 2023Endring i eierkretsenKronjylland Byggefirma ApSDennis Wahlstedt Madsen er ikke lenger registrert som reell eier av Kronjylland Byggefirma ApS.Se mere
31. mars 2022Dennis Wahlstedt Madsen forlater ledelsenØ-Byg & Montage ApSDennis Wahlstedt Madsen forlater ledelsen for Ø-Byg & Montage ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. mars 2022Dennis Wahlstedt Madsen forlater ledelsenKronjylland Byggefirma ApSDennis Wahlstedt Madsen forlater ledelsen for Kronjylland Byggefirma ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
31. mars 2022Ny status UNDER KONKURSKronjylland Byggefirma ApSTidligere status: Normal. Dennis Wahlstedt Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere
31. mars 2022Ny status UNDER KONKURSØ-Byg & Montage ApSTidligere status: Normal. Dennis Wahlstedt Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022AdresseendringKronjylland Byggefirma ApSKronjylland Byggefirma ApS flytter fra Randers SØ til Randers NØ. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2021Dennis Wahlstedt Madsen blir med i ledelsenKronjylland Byggefirma ApSDennis Wahlstedt Madsen erstatter Rene Olsson i ledelsen for Kronjylland Byggefirma ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenKronjylland Byggefirma ApSDennis Wahlstedt Madsen registrert som reell eier av Kronjylland Byggefirma ApS.Se mere
3. juli 2021Underskudd på DKK 1,7 mio.Ø-Byg & Montage ApSØ-Byg & Montage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Overskudd på DKK 705 Ø-Byg & Montage ApSØ-Byg & Montage ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2020AdresseendringØ-Byg & Montage ApSØ-Byg & Montage ApS flytter fra Samsø til Randers NØ. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2019AdresseendringØ-Byg & Montage ApSØ-Byg & Montage ApS flytter fra Randers SØ til Samsø. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2019AdresseendringØ-Byg & Montage ApSØ-Byg & Montage ApS flytter fra Aalborg til Randers SØ. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2019Bjarke Schou Bentzen slutter som adm. direktørØ-Byg & Montage ApSBjarke Schou Bentzen slutter som adm. direktør i Ø-Byg & Montage ApS. Dennis Wahlstedt Madsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
20. juni 2019Dennis Wahlstedt Madsen blir med i ledelsenØ-Byg & Montage ApSDennis Wahlstedt Madsen blir med i ledelsen for Ø-Byg & Montage ApS.Se mere
20. juni 2019Nytt navn: Ø-Byg & Montage ApSSaga Park Resort ApSSaga Park Resort ApS skifter navn til Ø-Byg & Montage ApS. Dennis Wahlstedt Madsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 0 Saga Park Resort ApSSaga Park Resort ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dennis Wahlstedt Madsen eier 100% av virksomheten.Se mere
6. juni 2019Endring i eierkretsenSaga Park Resort ApSDennis Wahlstedt Madsen registrert som reell eier av Saga Park Resort ApS.Se mere