28. august 1997Diane Marion Johnson forlater styretTELECTRONICS SCANDINAVIA ApSDiane Marion Johnson forlater styret for TELECTRONICS SCANDINAVIA ApS etter en periode på 1 måned.Se mere
28. august 1997Diane Marion Johnson forlater styretST. JUDE MEDICAL DANMARK A/SDiane Marion Johnson forlater styret for ST. JUDE MEDICAL DANMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
19. juli 1997Diane Marion Johnson blir med i styretTELECTRONICS SCANDINAVIA ApSDiane Marion Johnson blir med i styret for TELECTRONICS SCANDINAVIA ApS.Se mere
19. juli 1997Tyge Jesper Rothe blir med i ledelsenTELECTRONICS SCANDINAVIA ApSTyge Jesper Rothe erstatter Kaj Flemming Nielsen i ledelsen for TELECTRONICS SCANDINAVIA ApS etter en periode på 10 år. Diane Marion Johnson er styreleder.Se mere
1. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortST. JUDE MEDICAL DANMARK A/SST. JUDE MEDICAL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Diane Marion Johnson er styreleder.Se mere
26. juni 1997Tyge Jesper Rothe blir med i ledelsenST. JUDE MEDICAL DANMARK A/STyge Jesper Rothe erstatter Claude Arthur Marie Van Droogenbroeck i ledelsen for ST. JUDE MEDICAL DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Diane Marion Johnson er styreleder.Se mere
17. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortST. JUDE MEDICAL DANMARK A/SST. JUDE MEDICAL DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Diane Marion Johnson er styreleder.Se mere
11. mai 1995Diane Marion Johnson blir ny styrelederST. JUDE MEDICAL DANMARK A/SDiane Marion Johnson erstatter Todd Frederik Davenport som styreleder hos ST. JUDE MEDICAL DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere