21. juli 2016Didier Michel Marie Bichon forlater styretSILKROAD NORDIC ApSDidier Michel Marie Bichon forlater styret for SILKROAD NORDIC ApS etter en periode på 4 år.Se mere
15. juni 2016Underskudd på DKK 91.892 SILKROAD NORDIC ApSSILKROAD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Didier Michel Marie Bichon er medlem av styret.Se mere
18. mai 2015Underskudd på DKK 75.202 SILKROAD NORDIC ApSSILKROAD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Didier Michel Marie Bichon er medlem av styret.Se mere
23. mai 2014Underskudd på DKK 1,3 mio.SILKROAD NORDIC ApSSILKROAD NORDIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. september 2012 til 31. desember 2013. Didier Michel Marie Bichon er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013John Shackleton blir ny styrelederSILKROAD NORDIC ApSJohn Shackleton erstatter Andrew Joseph Filipowski som styreleder hos SILKROAD NORDIC ApS etter en periode på 9 måneder. Didier Michel Marie Bichon er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mars 2013AdresseendringSILKROAD NORDIC ApSSILKROAD NORDIC ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Didier Michel Marie Bichon er medlem av styret.Se mere
20. september 2012StiftelseSILKROAD NORDIC ApSSILKROAD NORDIC ApS stiftes i bransjen engroshandel med computere, ydre enheder og software. Didier Michel Marie Bichon er medlem av styret.Se mere