14. november 2016Dinh Cong Doanh Ngo slutter som adm. direktørFASAN SMØRREBRØD ApSDinh Cong Doanh Ngo slutter som adm. direktør i FASAN SMØRREBRØD ApS.Se mere
14. november 2016Dinh Cong Doanh Ngo forlater styretFASAN SMØRREBRØD ApSDinh Cong Doanh Ngo forlater styret for FASAN SMØRREBRØD ApS etter en periode på 2 år.Se mere
31. mai 2016Underskudd på DKK 93.814 FASAN SMØRREBRØD ApSFASAN SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Dinh Cong Doanh Ngo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juni 2015Underskudd på DKK 288.537 FASAN SMØRREBRØD ApSFASAN SMØRREBRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. november 2013 til 31. desember 2014. Dinh Cong Doanh Ngo er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. mai 2015Dinh Cong Doanh Ngo blir ny styrelederFASAN SMØRREBRØD ApSDinh Cong Doanh Ngo erstatter Vu Phuc Hoang som styreleder hos FASAN SMØRREBRØD ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
1. mai 2015Dinh Cong Doanh Ngo blir adm. direktørFASAN SMØRREBRØD ApSDinh Cong Doanh Ngo erstatter Vu Phuc Hoang som adm. direktør i FASAN SMØRREBRØD ApS.Se mere