27. oktober 2023Overskudd på DKK 34.536 KFS AllinONE ApSKFS AllinONE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 375.662 Ditte Maria Ejendomme ApSDitte Maria Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.DITTE MARIA HOLDING ApSDITTE MARIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.K.F.S. BOLIGBYG A/SK.F.S. BOLIGBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 39.078 KFS AllinONE ApSKFS AllinONE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Overskudd på DKK 490.313 Ditte Maria Ejendomme ApSDitte Maria Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.DITTE MARIA HOLDING ApSDITTE MARIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 1,0 mio.K.F.S. BOLIGBYG A/SK.F.S. BOLIGBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Overskudd på DKK 43.084 KFS AllinONE ApSKFS AllinONE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 605.760 Ditte Maria Ejendomme ApSDitte Maria Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2021Overskudd på DKK 2,0 mio.DITTE MARIA HOLDING ApSDITTE MARIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.K.F.S. BOLIGBYG A/SK.F.S. BOLIGBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Overskudd på DKK 405.712 DITTE MARIA HOLDING ApSDITTE MARIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Overskudd på DKK 431.153 K.F.S. BOLIGBYG A/SK.F.S. BOLIGBYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Underskudd på DKK 257.218 KFS AllinONE ApSKFS AllinONE ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2019 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2020Overskudd på DKK 144.557 Ditte Maria Ejendomme ApSDitte Maria Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Endring i eierkretsenKFS AllinONE ApSDitte Maria Kollerup er ikke lenger registrert som reell eier av KFS AllinONE ApS.Se mere
14. oktober 2019 · Bootstrapping.dkSkift af direktør i KFS INVEST ApSDitte Maria Kollerup udtræder af direktionen i KFS INVEST ApS, hvor hun har siddet siden 01.04.2012. Les artikkel
14. oktober 2019Oluf Bagge Hjortlund blir med i ledelsenKFS INVEST ApSOluf Bagge Hjortlund erstatter Ditte Maria Kollerup i ledelsen for KFS INVEST ApS etter en periode på 8 år.Se mere
30. september 2019Overskudd på DKK 1,5 mio.DITTE MARIA HOLDING ApSDITTE MARIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Ditte Maria Kollerup er medlem af ledelsen.Se mere