13. februar · erhvervslivesbjerg.dkBundlinjen mere end halveret: Damsø Gruppen ApS fik sit overskud reduceret nogetVirksomheden ledes af en direktion, der består af Ditte Schultz Damgaard og Kim Sørensen. Les artikkel
13. februarOverskudd på DKK 52.133 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
13. februarOverskudd på DKK 73.885 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 158.877 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 18.848 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 165.547 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 263.167 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 220.383 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
11. mars 2021Overskudd på DKK 144.346 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2020Overskudd på DKK 287.515 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
27. februar 2020Overskudd på DKK 59.586 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2019Overskudd på DKK 30.363 Damsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. juni 2018 til 31. desember 2018. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2019Overskudd på DKK 304.916 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
10. desember 2018Ny status NORMALDamsø Gruppen ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Ditte Schultz Damgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2018Ditte Schultz Damgaard blir med i ledelsenDamsø Gruppen ApSDitte Schultz Damgaard blir med i ledelsen for Damsø Gruppen ApS.Se mere
27. november 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGDamsø Gruppen ApSTidligere status: Normal. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
20. juni 2018StiftelseDamsø Gruppen ApSDamsø Gruppen ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
22. februar 2018Overskudd på DKK 518.717 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
23. januar 2017Overskudd på DKK 293.284 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mars 2016Overskudd på DKK 100.529 GYMNASTIK OG RIDESPORT ApSGYMNASTIK OG RIDESPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ditte Schultz Damgaard eier 50% av virksomheten.Se mere