28. april 2014Dorrit Rahbek Hansen forlater styretDM BLOMST A/SDorrit Rahbek Hansen forlater styret for DM BLOMST A/S etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2012Ny status UNDER KONKURSDM BLOMST A/STidligere status: Normal. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
23. august 2011Dorrit Rahbek Hansen blir med i styretDM BLOMST A/SDorrit Rahbek Hansen blir med i styret for DM BLOMST A/S.Se mere
23. august 2011Mogens Illum Hansen blir adm. direktørDM BLOMST A/SMogens Illum Hansen erstatter Micki Boholdt-Petersen som adm. direktør i DM BLOMST A/S. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
9. april 2000Dorrit Rahbek Hansen forlater styretDM BLOMST ApSDorrit Rahbek Hansen forlater styret for DM BLOMST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortDM BLOMST ApSDM BLOMST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
12. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortDM BLOMST ApSDM BLOMST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
29. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortDM BLOMST ApSDM BLOMST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
13. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortDM BLOMST ApSDM BLOMST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere
23. mars 1994Birger Fiala forlater styretDM BLOMST ApSBirger Fiala forlater styret for DM BLOMST ApS etter en periode på 10 måneder. Dorrit Rahbek Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 1993StiftelseDM BLOMST ApSDM BLOMST ApS stiftes i bransjen engroshandel med blomster og planter. Dorrit Rahbek Hansen er medlem av styret.Se mere