16. juni 2013Dorte Rasmussen forlater styretSBBU ADMINISTRATION ApSDorte Rasmussen forlater styret for SBBU ADMINISTRATION ApS etter en periode på 3 år.Se mere
10. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSBBU ADMINISTRATION ApSSBBU ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2012Karsten Jensen blir med i styretSBBU RIDESKOLE ApSKarsten Jensen erstatter Dorte Rasmussen i styret for SBBU RIDESKOLE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
18. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSBBU RIDESKOLE ApSSBBU RIDESKOLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
18. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortSBBU ADMINISTRATION ApSSBBU ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Karsten Jensen blir med i ledelsenSBBU ADMINISTRATION ApSKarsten Jensen erstatter Arne Bo Nielsen i ledelsen for SBBU ADMINISTRATION ApS etter en periode på 3 år. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011Carsten Lund blir med i ledelsenSBBU RIDESKOLE ApSCarsten Lund erstatter Arne Bo Nielsen i ledelsen for SBBU RIDESKOLE ApS etter en periode på 3 år. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011AdresseendringSBBU RIDESKOLE ApSSBBU RIDESKOLE ApS flytter til ny adresse i København NV. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2011AdresseendringSBBU ADMINISTRATION ApSSBBU ADMINISTRATION ApS flytter til ny adresse i København NV. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSBBU ADMINISTRATION ApSSBBU ADMINISTRATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortSBBU RIDESKOLE ApSSBBU RIDESKOLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dorte Rasmussen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2010Dorte Rasmussen blir med i styretSBBU RIDESKOLE ApSDorte Rasmussen erstatter Tom Søndergaard Kirkegaard i styret for SBBU RIDESKOLE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. mai 2010Dorte Rasmussen blir med i styretSBBU ADMINISTRATION ApSDorte Rasmussen blir med i styret for SBBU ADMINISTRATION ApS.Se mere