1. juni 2021Kim Arne Simmersholm Bergstrøm blir med i ledelsenOLAI INVEST ApSKim Arne Simmersholm Bergstrøm erstatter Dorte Sys Dahlstrøm i ledelsen for OLAI INVEST ApS etter en periode på 7 år.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenOLAI INVEST ApSDorte Sys Dahlstrøm er ikke lenger registrert som reell eier av OLAI INVEST ApS.Se mere
9. juni 2020Overskudd på DKK 3.706 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2019Underskudd på DKK 10.084 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2018Overskudd på DKK 33.590 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2017Overskudd på DKK 43.193 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2016Overskudd på DKK 99.059 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2015Underskudd på DKK 564.244 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2015Endring i eierkretsenOLAI INVEST ApSDorte Sys Dahlstrøm registrert som reell eier av OLAI INVEST ApS.Se mere
13. juni 2014Overskudd på DKK 461.808 OLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2014AdresseendringOLAI INVEST ApSOLAI INVEST ApS flytter fra Jordrup til Hillerød. Dorte Sys Dahlstrøm er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2014Dorte Sys Dahlstrøm blir med i ledelsenOLAI INVEST ApSDorte Sys Dahlstrøm erstatter Camilla Winholt Steiness i ledelsen for OLAI INVEST ApS etter en periode på 24 timer.Se mere