23. juniUnderskudd på DKK 506.758 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 500.756 OVM HOLDING ApSOVM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorte Weber Madsen eier 27,6% av virksomheten.Se mere
21. februarHanne Gregersen Madsen blir med i styretOVE MADSEN HOLDING A/SHanne Gregersen Madsen blir med i styret for OVE MADSEN HOLDING A/S. Dorte Weber Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januarOve Villefrance Beier Madsen forlater styretOVE MADSEN HOLDING A/SOve Villefrance Beier Madsen forlater styret for OVE MADSEN HOLDING A/S etter en periode på 34 år. Dorte Weber Madsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januarBodil Hedeager Ravn blir med i ledelsenOVE MADSEN HOLDING A/SBodil Hedeager Ravn erstatter Ove Villefrance Beier Madsen i ledelsen for OVE MADSEN HOLDING A/S etter en periode på 34 år. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
2. januarBodil Hedeager Ravn blir med i ledelsenOVM HOLDING ApSBodil Hedeager Ravn erstatter Ove Villefrance Beier Madsen i ledelsen for OVM HOLDING ApS etter en periode på 23 år. Dorte Weber Madsen eier 27,6% av virksomheten.Se mere
2. januarEndring i eierkretsenOVM HOLDING ApSDorte Weber Madsen registrert som reell eier av OVM HOLDING ApS.Se mere
22. mai 2023Underskudd på DKK 833.528 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 713.471 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2021Overskudd på DKK 1,7 mio.OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
25. juni 2020Overskudd på DKK 408.266 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
24. april 2019Underskudd på DKK 1,8 mio.OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 191.436 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
2. januar 2018Endring i eierkretsenO.H. Udlejning I/SUlrik Moeslund Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av O.H. Udlejning I/S. Dorte Weber Madsen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2018Endring i eierkretsenO.H. Udlejning I/SDorte Weber Madsen registrert som reell eier av O.H. Udlejning I/S.Se mere
1. januar 2018AdresseendringO.H. Udlejning I/SO.H. Udlejning I/S flytter til ny adresse i Højbjerg. Dorte Weber Madsen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. april 2017Underskudd på DKK 305.645 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 2016Overskudd på DKK 947.803 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
17. april 2015Overskudd på DKK 414.136 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 395.321 OVE MADSEN HOLDING A/SOVE MADSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Dorte Weber Madsen er medlem av styret.Se mere