16. aprilUnderskudd på DKK 8.301 IRVOLD HOLDING ApSIRVOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 24.025 Irvold IT & Kommunikation ApsIrvold IT & Kommunikation Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
15. aprilOverskudd på DKK 83.203 Business Vordingborg A/SBusiness Vordingborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Dahlin Irvold er medlem av styret.Se mere
11. aprilDorthe Dahlin Irvold blir med i styretBusiness Vordingborg A/SDorthe Dahlin Irvold erstatter Rasmus Møller Pedersen i styret for Business Vordingborg A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
26. april 2023Overskudd på DKK 24.460 Irvold IT & Kommunikation ApsIrvold IT & Kommunikation Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
26. april 2023Underskudd på DKK 7.891 IRVOLD HOLDING ApSIRVOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
22. mars 2023 · Møns BankValg i Møns BankDorthe Irvold er født i 1970, civiløkonom og har mange års erfaring med forretningsudvikling, ledelse, markedsføring og kommunikation fra større teknologivirksomheder. Les artikkel
4. juli 2022Dorthe Dahlin Irvold forlater styretSISCON ApSDorthe Dahlin Irvold forlater styret for SISCON ApS etter en periode på 1 år.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 141.130 Irvold IT & Kommunikation ApsIrvold IT & Kommunikation Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juni 2022Underskudd på DKK 7.338 IRVOLD HOLDING ApSIRVOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Dahlin Irvold eier 50% av virksomheten.Se mere
24. juni 2022Endring i eierkretsenIrvold IT & Kommunikation ApsDorthe Dahlin Irvold registrert som reell eier av Irvold IT & Kommunikation Aps.Se mere
24. juni 2022Endring i eierkretsenIRVOLD HOLDING ApSDorthe Dahlin Irvold registrert som reell eier av IRVOLD HOLDING ApS.Se mere
11. april 2022Regnskap for 2021 offentligjortSISCON ApSSISCON ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Dahlin Irvold er medlem av styret.Se mere
6. april 2022Jesper Bo Hansen blir med i styretSISCON ApSJesper Bo Hansen blir med i styret for SISCON ApS. Dorthe Dahlin Irvold er fortsatt styremedlem.Se mere
17. januar 2022 · Vordingborg InHele verden fra Kostræde BankerFoto Anders Munch -For et år siden sagde jeg mit faste job op og startede et “kommunikations-ben” op i min mands (Daniel Irvold) IT-virksomhed, fortæller Dorthe Irvold. Les artikkel
1. juli 2021Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologiSISCON ApSTidligere bransje: Computerprogrammering. Dorthe Dahlin Irvold er medlem av styret.Se mere
29. juni 2021Dorthe Dahlin Irvold blir med i styretSISCON ApSDorthe Dahlin Irvold blir med i styret for SISCON ApS.Se mere
8. januar 2021 · Vordingborg InLokal IT-virksomhed udvider tilbuddet til kunderneDorthe Irvold, der kommer til at drive det nye forretningsområde i Irvold IT & Kommunikation Mange mindre virksomheder kæmper med at sætte sig ind i, hvordan IT-platformen bruges effektivt og sikkert. Les artikkel
19. februar 2019Dorthe Dahlin Irvold forlater styretVISIOTECH NORDIC A/SDorthe Dahlin Irvold forlater styret for VISIOTECH NORDIC A/S etter en periode på 7 år.Se mere
19. juni 2018Underskudd på DKK 15.137 VISIOTECH NORDIC A/SVISIOTECH NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorthe Dahlin Irvold er medlem av styret.Se mere