LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Dornonville la Cour er styreleder.
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Dornonville la Cour er styreleder.