26. januar 2009Dorthe Hornbjerg forlater styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SDorthe Hornbjerg forlater styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
15. oktober 2008Peter Lindstrøm Thomsen forlater styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SPeter Lindstrøm Thomsen forlater styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S etter en periode på 3 måneder. Dorthe Hornbjerg er fortsatt styreleder.Se mere
10. oktober 2008Brita Skands blir med i styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SBrita Skands blir med i styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S. Dorthe Hornbjerg er fortsatt styreleder.Se mere
9. oktober 2008Regnskap for 2007 offentligjortLEVORSEN & JØRGENSEN A/SLEVORSEN & JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere
4. juli 2008Peter Lindstrøm Thomsen blir med i styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SPeter Lindstrøm Thomsen erstatter Karsten Holm Sørensen i styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S etter en periode på 5 år. Dorthe Hornbjerg er fortsatt styreleder.Se mere
19. januar 2007Regnskap for 2006 offentligjortLEVORSEN & JØRGENSEN A/SLEVORSEN & JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere
15. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortLEVORSEN & JØRGENSEN A/SLEVORSEN & JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere
21. februar 2005Regnskap for 2004 offentligjortLEVORSEN & JØRGENSEN A/SLEVORSEN & JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere
4. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortLEVORSEN & JØRGENSEN A/SLEVORSEN & JØRGENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere
13. mai 2003Karsten Holm Sørensen blir med i styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SKarsten Holm Sørensen erstatter Anders Jensen i styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S etter en periode på 8 måneder. Dorthe Hornbjerg er fortsatt styreleder.Se mere
28. mars 2003Dorthe Hornbjerg blir med i styretLEVORSEN & JØRGENSEN A/SDorthe Hornbjerg blir med i styret for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S.Se mere
28. mars 2003Bjarne Skands blir med i ledelsenLEVORSEN & JØRGENSEN A/SBjarne Skands erstatter Ken Skov Jørgensen i ledelsen for LEVORSEN & JØRGENSEN A/S etter en periode på 2 år. Dorthe Hornbjerg er styreleder.Se mere