7. mai 2014Dorthe Koch Pedersen forlater styretHARIBO LAKRIDS A/SDorthe Koch Pedersen forlater styret for HARIBO LAKRIDS A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. mars 2014Per Niclas Henerius forlater ledelsenHARIBO LAKRIDS A/SPer Niclas Henerius forlater ledelsen for HARIBO LAKRIDS A/S etter en periode på 6 år. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
9. desember 2013Erstatning i styretHARIBO LAKRIDS A/S3 endringer i styret for HARIBO LAKRIDS A/S. Dorthe Koch Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. oktober 2013Hans Riegel forlater styretHARIBO LAKRIDS A/SHans Riegel forlater styret for HARIBO LAKRIDS A/S etter en periode på 78 år. Dorthe Koch Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortHARIBO LAKRIDS A/SHARIBO LAKRIDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2012Herwig Jean Louis Anna Vennekens blir med i ledelsenHARIBO LAKRIDS A/SHerwig Jean Louis Anna Vennekens blir med i ledelsen for HARIBO LAKRIDS A/S. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortHARIBO LAKRIDS A/SHARIBO LAKRIDS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. oktober 2011Nytt navn: HARIBO LAKRIDS A/S'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB skifter navn til HARIBO LAKRIDS A/S. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
12. mai 2011Hans Arndt Riegel blir med i styret'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABHans Arndt Riegel blir med i styret for 'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB. Dorthe Koch Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mai 2011Michael Ernst Geschke forlater ledelsen'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABMichael Ernst Geschke forlater ledelsen for 'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB etter en periode på 76 år. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2010Gert Erik Møller Thomsen blir med i styret'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABGert Erik Møller Thomsen erstatter Peter Bøgeskov Rasmussen i styret for 'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB etter en periode på 75 år. Dorthe Koch Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABTidligere bransje: Chokolade- og sukkervarefabrikker. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
31. desember 2007Per Niclas Henerius blir med i ledelsen'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABPer Niclas Henerius blir med i ledelsen for 'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
11. september 2007Knud Brix-Andersen forlater ledelsen'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKABKnud Brix-Andersen forlater ledelsen for 'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB etter en periode på 10 år. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjort'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB'HARIBO' LAKRIDS. AKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Dorthe Koch Pedersen er medlem av styret.Se mere