26. juniUnderskudd på DKK 80.383 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 15.628 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
25. juni 2023Underskudd på DKK 14.036 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2023Underskudd på DKK 9.093 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juni 2022Overskudd på DKK 108.906 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juni 2022Underskudd på DKK 41.739 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 49.511 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 640.552 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Endring i eierkretsenINNOGROW ApSDorthe Leitner Rasmussen øker sitt reelle eierskap av INNOGROW ApS.Se mere
27. mars 2020Underskudd på DKK 62.130 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dorthe Leitner Rasmussen eier 40% av virksomheten.Se mere
26. mars 2020Underskudd på DKK 12.468 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. januar 2020Endring i eierkretsenEGEBJERG HOLDING ApSDorthe Leitner Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av EGEBJERG HOLDING ApS.Se mere
27. mai 2019Underskudd på DKK 69.987 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2019Overskudd på DKK 3.211 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dorthe Leitner Rasmussen eier 40% av virksomheten.Se mere
24. mai 2019Overskudd på DKK 252.588 EGEBJERG HOLDING ApSEGEBJERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. september 2018Ny bransje: Industriel design og produktdesignRAS & LEI ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2018Underskudd på DKK 215.685 RAS & LEI ApSRAS & LEI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorthe Leitner Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2018Underskudd på DKK 4.063 EGEBJERG HOLDING ApSEGEBJERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
4. juni 2018Underskudd på DKK 578.148 INNOGROW ApSINNOGROW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Dorthe Leitner Rasmussen eier 40% av virksomheten.Se mere
21. juni 2017Overskudd på DKK 6,2 mio.EGEBJERG HOLDING ApSEGEBJERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Dorthe Leitner Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere