22. april 2007Dorthe-Lise Leth Flodgaard forlater styretH & D HOLDING ApSDorthe-Lise Leth Flodgaard forlater styret for H & D HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
4. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
3. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
2. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. februar 2000 til 31. desember 2000. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000Dorthe-Lise Leth Flodgaard blir med i styretH & D HOLDING ApSDorthe-Lise Leth Flodgaard blir med i styret for H & D HOLDING ApS.Se mere
4. juli 2000Victor Christoffersen forlater ledelsenH & D HOLDING ApSVictor Christoffersen forlater ledelsen for H & D HOLDING ApS etter en periode på 5 måneder. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000AdresseendringH & D HOLDING ApSH & D HOLDING ApS flytter fra København K til Hellerup. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere
4. juli 2000Nytt navn: H & D HOLDING ApSVICH 5945 ApSVICH 5945 ApS skifter navn til H & D HOLDING ApS. Dorthe-Lise Leth Flodgaard er medlem av styret.Se mere