2. juliOverskudd på DKK 2,2 mio.BKI FOODS A/SBKI FOODS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Mathiesen er medlem av styret.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 52 mio.KATT HOLDING ApSKATT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Mathiesen eier 45% av virksomheten.Se mere
25. juni · erhvervslivaarhus.dkMinus igen: Mårslet-selskabet Dorthe Mathiesen Holding ApS får endnu et tabDorthe Mathiesen Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023. Les artikkel
25. juniUnderskudd på DKK 3.742 Dorthe Mathiesen Holding ApSDorthe Mathiesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juniDorthe Mathiesen blir med i styretDelicate Coffee ApSDorthe Mathiesen erstatter Mikkel Kjørup Hansen i styret for Delicate Coffee ApS etter en periode på 1 år.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenDelicate Coffee ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Delicate Coffee ApS. Dorthe Mathiesen er medlem av styret.Se mere
29. august 2023Bettina Vorsøe Elkjær blir med i styretBKI FOODS A/SBettina Vorsøe Elkjær blir med i styret for BKI FOODS A/S. Dorthe Mathiesen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2023Underskudd på DKK 3.304 Dorthe Mathiesen Holding ApSDorthe Mathiesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 27 mio.KATT HOLDING ApSKATT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Mathiesen eier 45% av virksomheten.Se mere
2. juni 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.BKI FOODS A/SBKI FOODS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Mathiesen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2023Karl Skott Mathiesen blir ny styrelederBKI FOODS A/SKarl Skott Mathiesen erstatter Jørgen Kjær Jacobsen som styreleder hos BKI FOODS A/S etter en periode på 5 måneder. Dorthe Mathiesen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2023AdresseendringDorthe Mathiesen Holding ApSDorthe Mathiesen Holding ApS flytter fra Malling til Mårslet. Dorthe Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Dorthe Mathiesen blir med i styretBKI FOODS A/SDorthe Mathiesen blir med i styret for BKI FOODS A/S.Se mere
25. august 2022 · Via RitzauKaffekoncernen BKI vinder Industriens Fonds AI-prisProduktionschef Troels Nielsen, BKI, indkøbschef Casper Rasmussen, BKI, dataarkitekt Nicholaj Månsson Olsen, BKI med pokalen, direktør Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond samt produktudvikler Dorthe Mathiesen, BKI. Les artikkel
1. juli 2022Underskudd på DKK 8.140 Dorthe Mathiesen Holding ApSDorthe Mathiesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Dorthe Mathiesen forlater styretKONTRA A/SDorthe Mathiesen forlater styret for KONTRA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 19 mio.KATT HOLDING ApSKATT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Mathiesen eier 45% av virksomheten.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 2,8 mio.KONTRA A/SKONTRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Mathiesen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2022Troels Overdal Poulsen forlater styretKONTRA A/STroels Overdal Poulsen forlater styret for KONTRA A/S etter en periode på 7 år. Dorthe Mathiesen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2021Overskudd på DKK 0 Dorthe Mathiesen Holding ApSDorthe Mathiesen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dorthe Mathiesen er medlem af ledelsen.Se mere