17. juniOverskudd på DKK 454 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 231 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2022Overskudd på DKK 7.359 JEMODO ApSJEMODO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2022Dorthe Mørk blir med i ledelsenJEMODO ApSDorthe Mørk erstatter Jens Morten Mørk-Jensen i ledelsen for JEMODO ApS etter en periode på 15 år.Se mere
11. mai 2022Endring i eierkretsenJEMODO ApSDorthe Mørk registrert som reell eier av JEMODO ApS.Se mere
8. november 1994Dorthe Mørk forlater styretApS BF MARKETINGDorthe Mørk forlater styret for ApS BF MARKETING etter en periode på 5 år.Se mere
8. november 1994Dorthe Mørk forlater ledelsenApS BF MARKETINGDorthe Mørk forlater ledelsen for ApS BF MARKETING etter en periode på 5 år.Se mere
10. juli 1990Nytt navn: ApS BF MARKETINGApS KBIL 15 NR. 1121ApS KBIL 15 NR. 1121 skifter navn til ApS BF MARKETING. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 15 NR. 1121Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 15 NR. 1121 etter en periode på 7 måneder. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 1990Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 15 NR. 1121Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 15 NR. 1121 etter en periode på 7 måneder. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1989StiftelseApS KBIL 15 NR. 1121ApS KBIL 15 NR. 1121 stiftes i bransjen reklamebureauvirksomhed. Dorthe Mørk er medlem af ledelsen.Se mere