9. septemberAdresseendringBACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS flytter fra Helsinge til Bagsværd. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2023Underskudd på DKK 803.256 Gribskov Totalbyg ApSGribskov Totalbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 9.432 Brdr. Bach ApSBrdr. Bach ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
18. desember 2023Underskudd på DKK 335.421 BACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023 · mestertidende.dkUgens kasketskifter i byggeriets direktioner og bestyrelserPeter Agner Svendsen er indtrådt i bestyrelsen hos Gribskov Byg A/S i stedet for Dorthe Skøtte Fønns Bach. Les artikkel
15. desember 2023 · licitationen.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 50Peter Agner Svendsen er indtrådt i bestyrelsen hos Gribskov Byg A/S i stedet for Dorthe Skøtte Fønns Bach. Les artikkel
1. november 2023Dorthe Skøtte Fønns Bach forlater styretGRIBSKOV BYG A/SDorthe Skøtte Fønns Bach forlater styret for GRIBSKOV BYG A/S etter en periode på 13 år.Se mere
6. juli 2023Karsten John Hjarsø blir med i styretGRIBSKOV BYG A/SKarsten John Hjarsø blir med i styret for GRIBSKOV BYG A/S. Dorthe Skøtte Fønns Bach er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2023Kim Dencher Johansen forlater styretGRIBSKOV BYG A/SKim Dencher Johansen forlater styret for GRIBSKOV BYG A/S etter en periode på 8 år. Dorthe Skøtte Fønns Bach er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2023AdresseendringBACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS flytter fra Gilleleje til Helsinge. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2023Underskudd på DKK 999.910 Gribskov Totalbyg ApSGribskov Totalbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
16. januar 2023Overskudd på DKK 696.633 GRIBSKOV BYG A/SGRIBSKOV BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem av styret.Se mere
23. desember 2022Overskudd på DKK 297.679 BACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2022Underskudd på DKK 45.444 Brdr. Bach ApSBrdr. Bach ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
14. desember 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.GRIBSKOV BYG A/SGRIBSKOV BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem av styret.Se mere
8. desember 2021Underskudd på DKK 12.551 Brdr. Bach ApSBrdr. Bach ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.Gribskov Totalbyg ApSGribskov Totalbyg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach eier 100% av virksomheten.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 273.177 BACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere
23. desember 2020Overskudd på DKK 630.045 GRIBSKOV BYG A/SGRIBSKOV BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem av styret.Se mere
11. desember 2020AdresseendringBACHEGÅRDEN ApSBACHEGÅRDEN ApS flytter til ny adresse i Gilleleje. Dorthe Skøtte Fønns Bach er medlem af ledelsen.Se mere