SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
Jennifer Diane Panning erstatter Donald Aaron Gilliam som styreleder hos SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS etter en periode på 3 måneder. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
Donald Aaron Gilliam erstatter Gabriel Orvis i styret for SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS etter en periode på 3 år. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
Gabriel Orvis erstatter Casandra Sue Hofmann i styret for SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS etter en periode på 5 år. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.
SPECTRALINK COMMUNICATIONS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Douglas Charles Werking er medlem af ledelsen.