30. maiUnderskudd på EUR 27 mio.MINERVAX ApSMINERVAX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er styreleder.Se mere
17. maiErstatning i styretMINERVAX ApS4 endringer i styret for MINERVAX ApS. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
1. marsAdresseendringMINERVAX ApSMINERVAX ApS flytter fra København N til Frederiksberg. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er styreleder.Se mere
9. oktober 2023Nye navn i styretMINERVAX ApS2 nye medlemmer blir med i styret for MINERVAX ApS. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
5. juni 2023Underskudd på DKK 108 mio.MINERVAX ApSMINERVAX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er styreleder.Se mere
23. november 2022Veronica Gambillara Fonck blir med i styretMINERVAX ApSVeronica Gambillara Fonck blir med i styret for MINERVAX ApS. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
25. oktober 2022Bita Sehat blir med i styretMINERVAX ApSBita Sehat blir med i styret for MINERVAX ApS. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
2. mai 2022Underskudd på DKK 61 mio.MINERVAX ApSMINERVAX ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er styreleder.Se mere
26. april 2022Jonas Karl Olof Brambeck blir med i styretMINERVAX ApSJonas Karl Olof Brambeck erstatter Patrik Georg Andlin Sobocki i styret for MINERVAX ApS etter en periode på 4 måneder. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
10. januar 2022Patrik Georg Andlin Sobocki blir med i styretMINERVAX ApSPatrik Georg Andlin Sobocki erstatter Bita Sehat i styret for MINERVAX ApS etter en periode på 1 år. Dr. Gerd Werner Zettlmeissl er fortsatt styreleder.Se mere
1. juli 2021Dr. Gerd Werner Zettlmeissl blir med i styretMINERVAX ApSDr. Gerd Werner Zettlmeissl blir med i styret for MINERVAX ApS.Se mere