30. mars 2023Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig forlater styretEXPEDIT A/SDr. Klaus Martin Meier-Kortwig forlater styret for EXPEDIT A/S etter en periode på 3 år.Se mere
24. mars 2023Overskudd på DKK 28 mio.EXPEDIT A/SEXPEDIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
23. november 2022Erstatning i styretEXPEDIT A/S3 endringer i styret for EXPEDIT A/S. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er fortsatt styreleder.Se mere
15. juni 2022Carsten Tønnes blir adm. direktørEXPEDIT A/SCarsten Tønnes blir adm. direktør i EXPEDIT A/S. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
9. mai 2022Underskudd på DKK 20 mio.EXPEDIT A/SEXPEDIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
26. april 2022Nye navn i styretEXPEDIT A/S2 nye medlemmer blir med i styret for EXPEDIT A/S. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er fortsatt styreleder.Se mere
8. februar 2022Carsten Rønde slutter som adm. direktørEXPEDIT A/SCarsten Rønde slutter som adm. direktør i EXPEDIT A/S. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
7. april 2021Overskudd på DKK 12 mio.EXPEDIT A/SEXPEDIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
26. mai 2020Underskudd på DKK 1,9 mio.EXPEDIT A/SEXPEDIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig er styreleder.Se mere
15. mai 2020Dr. Klaus Martin Meier-Kortwig blir med i styretEXPEDIT A/SDr. Klaus Martin Meier-Kortwig blir med i styret for EXPEDIT A/S.Se mere