3. juniOverskudd på DKK 487.000 Ørsted VE A/SØrsted VE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 66 mio.Ørsted Vind A/SØrsted Vind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 2,3 mia.Ørsted Vind A/SØrsted Vind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
5. juni 2023Underskudd på DKK 1,2 mio.Ørsted VE A/SØrsted VE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
15. februar 2023Erstatning i styretØrsted VE A/S3 endringer i styret for Ørsted VE A/S. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
15. februar 2023Erstatning i styretØrsted Vind A/S3 endringer i styret for Ørsted Vind A/S. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
15. februar 2023Jacob Hjelm blir med i ledelsenØrsted VE A/SJacob Hjelm erstatter Henriette Holm i ledelsen for Ørsted VE A/S etter en periode på 3 år. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
15. februar 2023Jacob Hjelm blir med i ledelsenØrsted Vind A/SJacob Hjelm erstatter Henriette Holm i ledelsen for Ørsted Vind A/S etter en periode på 3 år. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
2. juni 2022Underskudd på DKK 5,3 mio.Ørsted VE A/SØrsted VE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 1,7 mia.Ørsted Vind A/SØrsted Vind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
31. mai 2021Overskudd på DKK 198 mio.Ørsted VE A/SØrsted VE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
31. mai 2021Overskudd på DKK 203 mio.Ørsted Vind A/SØrsted Vind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
10. mars 2021Lars Brinch Danielsen blir med i styretØrsted VE A/SLars Brinch Danielsen erstatter Kasper Holst Skyttegaard-Nielsen i styret for Ørsted VE A/S etter en periode på 9 måneder. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
10. mars 2021Lars Brinch Danielsen blir med i styretØrsted Vind A/SLars Brinch Danielsen erstatter Kasper Holst Skyttegaard-Nielsen i styret for Ørsted Vind A/S etter en periode på 9 måneder. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
12. juni 2020Erstatning i styretØrsted VE A/S4 endringer i styret for Ørsted VE A/S. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
12. juni 2020Erstatning i styretØrsted Vind A/S4 endringer i styret for Ørsted Vind A/S. Duncan Guy Clark er fortsatt styreleder.Se mere
12. juni 2020Henriette Holm blir med i ledelsenØrsted Vind A/SHenriette Holm blir med i ledelsen for Ørsted Vind A/S. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
12. juni 2020Henriette Holm blir med i ledelsenØrsted VE A/SHenriette Holm blir med i ledelsen for Ørsted VE A/S. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
29. april 2020Regnskap for 2019 omgjortØrsted VE A/SØrsted VE A/S gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere
29. april 2020Underskudd på DKK 12 mio.Ørsted Vind A/SØrsted Vind A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Duncan Guy Clark er styreleder.Se mere