20. november 2006Ebbe Krogsnæs forlater ledelsenI. & E. KROGSNÆS ApSEbbe Krogsnæs forlater ledelsen for I. & E. KROGSNÆS ApS etter en periode på 27 år.Se mere
10. oktober 2006Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGI. & E. KROGSNÆS ApSTidligere status: Normal. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortI. & E. KROGSNÆS ApSI. & E. KROGSNÆS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2004AdresseendringI. & E. KROGSNÆS ApSI. & E. KROGSNÆS ApS flytter til ny adresse i Græsted. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortI. & E. KROGSNÆS ApSI. & E. KROGSNÆS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2004Nytt navn: I. & E. KROGSNÆS ApSM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS skifter navn til I. & E. KROGSNÆS ApS. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 1998Ebbe Krogsnæs forlater ledelsenEFTEL ApSEbbe Krogsnæs forlater ledelsen for EFTEL ApS etter en periode på 20 år.Se mere
11. februar 1998Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGEFTEL ApSTidligere status: Normal. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 1979StiftelseM-TO METALVAREFABRIK ApSM-TO METALVAREFABRIK ApS stiftes i bransjen fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 1977StiftelseEFTEL ApSEFTEL ApS stiftes i 1977. Ebbe Krogsnæs er medlem af ledelsen.Se mere