13. desember 1994Flere forlater styretEDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/S2 medlemmer forlater styret for EDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/S.Knut BalchenForlater etter en periode på 15 årAage HaugeForlater etter en periode på 15 år
13. desember 1994Aage Hauge forlater ledelsenEDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/SAage Hauge forlater ledelsen for EDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/S etter en periode på 15 år.
13. desember 1994Ny status OPLØST EFTER KONKURSEDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/STidligere status: Under konkurs.
29. juni 1992Kurt Skovlund forlater styretEDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/SKurt Skovlund forlater styret for EDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/S etter en periode på 13 år.
2. november 1990Ny status UNDER KONKURSEDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/STidligere status: Normal.
27. oktober 1990Nytt navn: EDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/SINFORMATIKK KØBENHAVN A/SINFORMATIKK KØBENHAVN A/S skifter navn til EDB-SELSKABET AF 25. OKTOBER 1990 A/S.
1. mai 1990Nytt navn: INFORMATIKK KØBENHAVN A/SPOULSEN & THINGHUUS A/SPOULSEN & THINGHUUS A/S skifter navn til INFORMATIKK KØBENHAVN A/S.
30. april 1990Flere forlater styretPOULSEN & THINGHUUS A/S5 medlemmer forlater styret for POULSEN & THINGHUUS A/S.Allan RotheisenForlater etter en periode på 10 årChristian Flindt NørgaardForlater etter en periode på 10 årHans Erik ThinghuusForlater etter en periode på 10 årJan Erik Kornerup JensenForlater etter en periode på 10 årOve AndersenForlater etter en periode på 10 år
30. april 1990Hans Erik Thinghuus forlater ledelsenPOULSEN & THINGHUUS A/SHans Erik Thinghuus forlater ledelsen for POULSEN & THINGHUUS A/S etter en periode på 10 år.
1. oktober 1988Nytt navn: POULSEN & THINGHUUS A/SAKTIESELSKABET POULSEN & THINGHUUSAKTIESELSKABET POULSEN & THINGHUUS skifter navn til POULSEN & THINGHUUS A/S.
13. desember 1979StiftelseAKTIESELSKABET POULSEN & THINGHUUSAKTIESELSKABET POULSEN & THINGHUUS stiftes i 1979.AdresseRygårds Alle 131 A2900 HellerupPersonerAage HaugeDirektør, styremedlemHans Erik ThinghuusDirektør, styremedlemAllan RotheisenStyremedlemChristian Flindt NørgaardStyremedlemJan Erik Kornerup JensenStyremedlemKnut BalchenStyrelederKurt SkovlundStyremedlemOve AndersenStyremedlem