6. september 2022Endring i eierkretsenSicurezza ApSEdis Asanovski er ikke lenger registrert som reell eier av Sicurezza ApS.Se mere
26. oktober 2021Ny status UNDER KONKURSSicurezza ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Edis Asanovski eier 30% av virksomheten.Se mere
15. mars 2021Edis Asanovski slutter som adm. direktørFURMUR IVSEdis Asanovski slutter som adm. direktør i FURMUR IVS.Se mere
3. november 2020Ayse Karabulut slutter som adm. direktørSicurezza ApSAyse Karabulut slutter som adm. direktør i Sicurezza ApS. Edis Asanovski eier 30% av virksomheten.Se mere
3. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSicurezza ApSTidligere status: Normal. Edis Asanovski eier 30% av virksomheten.Se mere
5. oktober 2020Overskudd på DKK 1.001 FURMUR IVSFURMUR IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Edis Asanovski er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2020Ayse Karabulut blir adm. direktørSicurezza ApSAyse Karabulut erstatter Abdussamet Kilic som adm. direktør i Sicurezza ApS. Edis Asanovski eier 30% av virksomheten.Se mere
18. juni 2020Endring i eierkretsenSicurezza ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Sicurezza ApS. Edis Asanovski eier fortsat 30% av virksomheten.Se mere
2. april 2020AdresseendringSicurezza ApSSicurezza ApS flytter fra Valby til Hvidovre. Edis Asanovski eier 30% av virksomheten.Se mere
28. februar 2020Endring i eierkretsenSicurezza ApSEdis Asanovski registrert som reell eier av Sicurezza ApS.Se mere
13. juli 2019Underskudd på DKK 54.476 FURMUR IVSFURMUR IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Edis Asanovski er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2019Altan Kubilay blir med i styretFURMUR IVSAltan Kubilay blir med i styret for FURMUR IVS. Edis Asanovski er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. februar 2019Edis Asanovski blir adm. direktørFURMUR IVSEdis Asanovski blir adm. direktør i FURMUR IVS.Se mere
29. januar 2019Abdelhafid Mojab blir med i ledelsenA&Z Rengøring IvSAbdelhafid Mojab erstatter Edis Asanovski i ledelsen for A&Z Rengøring IvS etter en periode på 6 måneder.Se mere
29. januar 2019Endring i eierkretsenA&Z Rengøring IvSEdis Asanovski er ikke lenger registrert som reell eier av A&Z Rengøring IvS.Se mere
8. august 2018Edis Asanovski blir med i ledelsenES & Sønner IvSEdis Asanovski erstatter Mohammed Abdi Haji i ledelsen for ES & Sønner IvS etter en periode på 10 måneder.Se mere
8. august 2018Endring i eierkretsenES & Sønner IvSEdis Asanovski registrert som reell eier av ES & Sønner IvS.Se mere
8. august 2018Ny bransje: NedrivningES & Sønner IvSTidligere bransje: Private vagt- og sikkerhedstjenester. Edis Asanovski er medlem af ledelsen.Se mere
8. august 2018Nytt navn: ES & Sønner IvSB&W Vagtservice IvSB&W Vagtservice IvS skifter navn til ES & Sønner IvS. Edis Asanovski er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2016Edis Asanovski forlater ledelsenAltmuligkram.dk ApSEdis Asanovski forlater ledelsen for Altmuligkram.dk ApS etter en periode på 1 år.Se mere