2. desember 1991Edith Andersen forlater ledelsenKAFFEBØNNENS RISTERI FINANS ApSEdith Andersen forlater ledelsen for KAFFEBØNNENS RISTERI FINANS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
28. desember 1988Nytt navn: KAFFEBØNNENS RISTERI FINANS ApSApS KBIL 9 NR. 1783ApS KBIL 9 NR. 1783 skifter navn til KAFFEBØNNENS RISTERI FINANS ApS. Edith Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS KBIL 9 NR. 1783Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS KBIL 9 NR. 1783 etter en periode på 5 måneder. Edith Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 1988Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS KBIL 9 NR. 1783Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS KBIL 9 NR. 1783 etter en periode på 5 måneder. Edith Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 1988StiftelseApS KBIL 9 NR. 1783ApS KBIL 9 NR. 1783 stiftes i 1988. Edith Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 1988Edith Andersen forlater styretEJENDOMSANPARTSSELSKABET FÆLLESVIRKE-GLADSAXEEdith Andersen forlater styret for EJENDOMSANPARTSSELSKABET FÆLLESVIRKE-GLADSAXE etter en periode på 3 år.Se mere
16. mai 1988Edith Andersen forlater styretFAMILIOLA ApSEdith Andersen forlater styret for FAMILIOLA ApS etter en periode på 7 år.Se mere
16. mai 1988Edith Andersen forlater styretDANSK BYGGECENTRAL AF 1947 ApSEdith Andersen forlater styret for DANSK BYGGECENTRAL AF 1947 ApS etter en periode på 12 år.Se mere
9. mai 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONDANSK BYGGECENTRAL AF 1947 ApSTidligere status: Normal. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere
9. mai 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONEJENDOMSANPARTSSELSKABET FÆLLESVIRKE-GLADSAXETidligere status: Normal. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere
9. mai 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFAMILIOLA ApSTidligere status: Normal. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere
7. desember 1984StiftelseEJENDOMSANPARTSSELSKABET FÆLLESVIRKE-GLADSAXEEJENDOMSANPARTSSELSKABET FÆLLESVIRKE-GLADSAXE stiftes i 1984. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere
29. juni 1981StiftelseFAMILIOLA ApSFAMILIOLA ApS stiftes i 1981. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere
16. januar 1976StiftelseDANSK BYGGECENTRAL AF 1947 ApSDANSK BYGGECENTRAL AF 1947 ApS stiftes i 1976. Edith Andersen er medlem av styret.Se mere