8. september 2006Edith Johanne Weimar Jensen forlater styretCARL W. OLESEN A/SEdith Johanne Weimar Jensen forlater styret for CARL W. OLESEN A/S etter en periode på 11 år.Se mere
8. september 2006Edith Johanne Weimar Jensen forlater ledelsenCARL W. OLESEN A/SEdith Johanne Weimar Jensen forlater ledelsen for CARL W. OLESEN A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
2. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2006Edith Johanne Weimar Jensen blir med i ledelsenCARL W. OLESEN A/SEdith Johanne Weimar Jensen blir med i ledelsen for CARL W. OLESEN A/S.Se mere
31. mars 2006AdresseendringCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S flytter fra Hornslet til Århus C. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
6. april 2005Carl Weimar Olesen forlater styretCARL W. OLESEN A/SCarl Weimar Olesen forlater styret for CARL W. OLESEN A/S etter en periode på 10 år. Edith Johanne Weimar Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
6. april 2005Carl Weimar Olesen forlater ledelsenCARL W. OLESEN A/SCarl Weimar Olesen forlater ledelsen for CARL W. OLESEN A/S etter en periode på 10 år. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2003Allan Weimar Andersen forlater styretCARL W. OLESEN A/SAllan Weimar Andersen forlater styret for CARL W. OLESEN A/S etter en periode på 8 år. Edith Johanne Weimar Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
9. september 1998Elizabeth Weimar Gade blir med i styretCARL W. OLESEN A/SElizabeth Weimar Gade blir med i styret for CARL W. OLESEN A/S. Edith Johanne Weimar Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
17. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
25. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere
24. april 1995StiftelseCARL W. OLESEN A/SCARL W. OLESEN A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Edith Johanne Weimar Jensen er medlem av styret.Se mere