4. august 2023Carsten Vejby blir med i ledelsenÅSTED ApSCarsten Vejby erstatter Edith Margareth Vejby i ledelsen for ÅSTED ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
13. februar 2023Troels Christian Vejby forlater ledelsenÅSTED ApSTroels Christian Vejby forlater ledelsen for ÅSTED ApS etter en periode på 13 år. Edith Margareth Vejby er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2023Edith Margareth Vejby forlater styretGRUNDE A/SEdith Margareth Vejby forlater styret for GRUNDE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
16. november 2022Edith Margareth Vejby blir med i ledelsenÅSTED ApSEdith Margareth Vejby blir med i ledelsen for ÅSTED ApS.Se mere
26. september 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
10. september 2021Overskudd på DKK 3,7 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
22. september 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
29. september 2019Underskudd på DKK 122.457 GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
26. september 2018Underskudd på DKK 753.075 GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2017Underskudd på DKK 212.739 GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2016Overskudd på DKK 40.367 GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2015Overskudd på DKK 5,2 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
1. januar 2015Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomGRUNDE A/STidligere bransje: Uoplyst. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2014Overskudd på DKK 8,4 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2013Underskudd på DKK 1,7 mio.GRUNDE A/SGRUNDE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2013Nytt navn: GRUNDE A/SDANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/SDANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/S skifter navn til GRUNDE A/S. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
4. april 2013Edith Margareth Vejby blir med i styretDANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/SEdith Margareth Vejby blir med i styret for DANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/S.Se mere
4. april 2013Troels Christian Vejby blir med i ledelsenDANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/STroels Christian Vejby erstatter Jesper Skovsgaard i ledelsen for DANSK PROJEKTPARTNER UDVIKLING A/S etter en periode på 2 år. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere
1. juli 2003Edith Margareth Vejby forlater styretHOLMSØ PROJEKTPARTNER 2 ApSEdith Margareth Vejby forlater styret for HOLMSØ PROJEKTPARTNER 2 ApS etter en periode på 7 år.Se mere
4. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortMØBELLAND AALBORG ApSMØBELLAND AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Edith Margareth Vejby er medlem av styret.Se mere