31. mai 2019Edna Langeberg Rasmussen forlater styretMUSISK CENTER DANMARKS FONDEdna Langeberg Rasmussen forlater styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND etter en periode på 3 år.Se mere
22. mai 2019Underskudd på DKK 113.541 MUSISK CENTER DANMARKS FONDMUSISK CENTER DANMARKS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Edna Langeberg Rasmussen er medlem av styret.Se mere
21. januar 2019Pia Sverdrup-Jensen blir med i styretMUSISK CENTER DANMARKS FONDPia Sverdrup-Jensen blir med i styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND. Edna Langeberg Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. oktober 2018Nye navn i styretMUSISK CENTER DANMARKS FOND2 nye medlemmer blir med i styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND. Edna Langeberg Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2018Helge Birck Pedersen forlater styretMUSISK CENTER DANMARKS FONDHelge Birck Pedersen forlater styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND etter en periode på 18 år. Edna Langeberg Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. mai 2018Overskudd på DKK 47.026 MUSISK CENTER DANMARKS FONDMUSISK CENTER DANMARKS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Edna Langeberg Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2017Flere forlater styretMUSISK CENTER DANMARKS FOND2 medlemmer forlater styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND. Edna Langeberg Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 2017Underskudd på DKK 116.741 MUSISK CENTER DANMARKS FONDMUSISK CENTER DANMARKS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Edna Langeberg Rasmussen er medlem av styret.Se mere
12. juli 2016Underskudd på DKK 142.187 MUSISK CENTER DANMARKS FONDMUSISK CENTER DANMARKS FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Edna Langeberg Rasmussen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2016Edna Langeberg Rasmussen blir med i styretMUSISK CENTER DANMARKS FONDEdna Langeberg Rasmussen blir med i styret for MUSISK CENTER DANMARKS FOND.Se mere