22. januar 2010Edwin Thomas William Torr forlater styretDECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/SEdwin Thomas William Torr forlater styret for DECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/S etter en periode på 2 år.Se mere
28. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortDECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/SDECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 30. juni. Edwin Thomas William Torr er medlem av styret.Se mere
3. november 2008Nytt navn: DECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/SVETXX HOLDING A/SVETXX HOLDING A/S skifter navn til DECHRA VETERINARY PRODUCTS HOLDINGA/S. Edwin Thomas William Torr er medlem av styret.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortVETXX HOLDING A/SVETXX HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Edwin Thomas William Torr er medlem av styret.Se mere
15. januar 2008Steen Bjerre slutter som adm. direktørVETXX HOLDING A/SSteen Bjerre slutter som adm. direktør i VETXX HOLDING A/S. Edwin Thomas William Torr er medlem av styret.Se mere
15. januar 2008Edwin Thomas William Torr blir med i styretVETXX HOLDING A/SEdwin Thomas William Torr blir med i styret for VETXX HOLDING A/S.Se mere
15. januar 2008Ian David Page blir med i ledelsenVETXX HOLDING A/SIan David Page blir med i ledelsen for VETXX HOLDING A/S. Edwin Thomas William Torr er medlem av styret.Se mere