20. desember 2010Egon Helge Alfred Frandsen forlater styretJOHN F A/SEgon Helge Alfred Frandsen forlater styret for JOHN F A/S etter en periode på 6 år.Se mere
19. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortJOHN F A/SJOHN F A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortJOHN F A/SJOHN F A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortJOHN F A/SJOHN F A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: LandskabsplejeJOHN F A/STidligere bransje: Anlægsgartnerier. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortJOHN F A/SJOHN F A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
20. november 2006Jesper Schjødt blir med i styretJOHN F A/SJesper Schjødt blir med i styret for JOHN F A/S. Egon Helge Alfred Frandsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 2006Regnskap for 2005 offentligjortJOHN F A/SJOHN F A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2005StiftelseJOHN F A/SJOHN F A/S stiftes i bransjen anlægsgartnerier. Egon Helge Alfred Frandsen er medlem av styret.Se mere