4. desember 2007Egon Helshøj forlater styretEFFEX INNOVATION ApSEgon Helshøj forlater styret for EFFEX INNOVATION ApS etter en periode på 30 år.Se mere
4. desember 2007Egon Helshøj forlater ledelsenEFFEX INNOVATION ApSEgon Helshøj forlater ledelsen for EFFEX INNOVATION ApS etter en periode på 30 år.Se mere
25. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2005Robert Wünsch blir med i styretEFFEX INNOVATION ApSRobert Wünsch blir med i styret for EFFEX INNOVATION ApS. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2005Ole Mosgaard forlater styretEFFEX INNOVATION ApSOle Mosgaard forlater styret for EFFEX INNOVATION ApS etter en periode på 10 år. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2005Regnskap for 2004 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2003Jan Ganwills blir med i styretEFFEX INNOVATION ApSJan Ganwills blir med i styret for EFFEX INNOVATION ApS. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2002Christian Møller forlater styretEFFEX INNOVATION ApSChristian Møller forlater styret for EFFEX INNOVATION ApS etter en periode på 1 år. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
18. januar 2001Christian Møller blir med i styretEFFEX INNOVATION ApSChristian Møller blir med i styret for EFFEX INNOVATION ApS. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Undervisning i øvrigtEFFEX INNOVATION ApSTidligere bransje: Anden teknisk rådgivning. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortEFFEX INNOVATION ApSEFFEX INNOVATION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Egon Helshøj er medlem af ledelsen.Se mere