11. mai 2010Egon Mogens Peder Frandsen forlater styretFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDEgon Mogens Peder Frandsen forlater styret for FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND etter en periode på 3 år.Se mere
31. desember 2009Egon Mogens Peder Frandsen forlater styretFREDENSBORG FORSYNING A/SEgon Mogens Peder Frandsen forlater styret for FREDENSBORG FORSYNING A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDFREDENSBORG VANDRERHJEM FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2009Nye navn i styretFREDENSBORG FORSYNING A/S3 nye medlemmer blir med i styret for FREDENSBORG FORSYNING A/S. Egon Mogens Peder Frandsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mars 2009StiftelseFREDENSBORG FORSYNING A/SFREDENSBORG FORSYNING A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDFREDENSBORG VANDRERHJEM FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige opholdFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDTidligere bransje: Vandrehjem. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDFREDENSBORG VANDRERHJEM FOND offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
17. april 2007Ny status NORMALFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDTidligere status: Ukjent. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2007Egon Mogens Peder Frandsen blir med i styretFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDEgon Mogens Peder Frandsen blir med i styret for FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND.Se mere
26. mars 2007AdresseendringFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDFREDENSBORG VANDRERHJEM FOND flytter fra Humlebæk til Fredensborg. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2007Ny selskapsform Erhvervsdrivende fondFREDENSBORG VANDRERHJEM FONDDEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDENSBORG VANDRERHJEM (FOND) endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til FREDENSBORG VANDRERHJEM FOND. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
29. januar 2002Egon Mogens Peder Frandsen forlater styretMILANA A/SEgon Mogens Peder Frandsen forlater styret for MILANA A/S etter en periode på 2 år.Se mere
11. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortMILANA A/SMILANA A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. mai 2000 til 31. mars. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
22. august 2001Ny bransje: Miljøtekniske målinger og analyserMILANA A/STidligere bransje: Uoplyst. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
17. juli 2001Ny bransje: UoplystMILANA A/STidligere bransje: Miljøtekniske målinger og analyser. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2001Peter Clausen forlater ledelsenMILANA A/SPeter Clausen forlater ledelsen for MILANA A/S etter en periode på 10 måneder. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2001Jan Vælds blir adm. direktørMILANA A/SJan Vælds blir adm. direktør i MILANA A/S. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
22. november 2000AdresseendringMILANA A/SMILANA A/S flytter fra København K til Helsingør. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere
5. juli 2000Nytt navn: MILANA A/SA/S PSE 38 NR. 2148A/S PSE 38 NR. 2148 skifter navn til MILANA A/S. Egon Mogens Peder Frandsen er medlem av styret.Se mere