2. juli 2001Egon Pickardt forlater styretANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989Egon Pickardt forlater styret for ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 etter en periode på 12 år.Se mere
18. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere
3. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere
30. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere
5. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere
19. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere
2. juli 1989StiftelseANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989ANPARTSSELSKABET SØNDAG DEN 2.7.1989 stiftes i bransjen uoplyst. Egon Pickardt er medlem av styret.Se mere