5. mai 2003Eigil Jens Jensen forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SEigil Jens Jensen forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Eigil Jens Jensen er medlem av styret.Se mere
1. april 2003Anders Christen Obel blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SAnders Christen Obel blir med i styret for SKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S. Eigil Jens Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Eigil Jens Jensen er medlem av styret.Se mere
15. februar 2002Lars Christiansen blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SLars Christiansen blir med i styret for SKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S. Eigil Jens Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2002Lars Christiansen forlater styretSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SLars Christiansen forlater styret for SKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S etter en periode på 4 år. Eigil Jens Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Eigil Jens Jensen er medlem av styret.Se mere
17. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Eigil Jens Jensen er medlem av styret.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Eigil Jens Jensen er medlem av styret.Se mere
15. januar 1999Eigil Jens Jensen blir med i styretSKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/SEigil Jens Jensen erstatter Lars Heide i styret for SKANDINAVISK INDUSTRISERVICE A/S etter en periode på 1 år.Se mere