9. september 1998Leif Egon Ibsen blir med i styretODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKABLeif Egon Ibsen erstatter Eigil Kristian Nielsen i styret for ODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB etter en periode på 13 år.Se mere
14. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKABODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Eigil Kristian Nielsen er styreleder.Se mere
30. mars 1998Flere forlater styretODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB2 medlemmer forlater styret for ODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB. Eigil Kristian Nielsen er fortsatt styreleder.Se mere
9. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKABODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Eigil Kristian Nielsen er styreleder.Se mere
14. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKABODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Eigil Kristian Nielsen er styreleder.Se mere
29. januar 1986StiftelseODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKABODENSE KØRELÆRERNES ANDELSSELSKAB stiftes i bransjen køreskoler mv. Eigil Kristian Nielsen er styreleder.Se mere