25. januar 2005Kari Birger skogster blir med i styretTOYOTA NORDIC A/SKari Birger skogster erstatter Eiichi Koike i styret for TOYOTA NORDIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortTOYOTA NORDIC A/STOYOTA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere
4. februar 2004Erstatning i styretTOYOTA NORDIC A/S4 endringer i styret for TOYOTA NORDIC A/S. Eiichi Koike er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortTOYOTA NORDIC A/STOYOTA NORDIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 5. juli 2002 til 31. mars. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere
27. juni 2003Tadashi Arashima blir ny styrelederTOYOTA NORDIC A/STadashi Arashima erstatter Tokuichi Uranishi som styreleder hos TOYOTA NORDIC A/S etter en periode på 4 måneder. Eiichi Koike er fortsatt styremedlem.Se mere
1. mai 2003Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningTOYOTA NORDIC A/STidligere bransje: Uoplyst. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere
4. mars 2003Eiichi Koike blir med i styretTOYOTA NORDIC A/SEiichi Koike blir med i styret for TOYOTA NORDIC A/S.Se mere
4. mars 2003Toru Nomura blir med i ledelsenTOYOTA NORDIC A/SToru Nomura erstatter Anders Bjerre Lavesen i ledelsen for TOYOTA NORDIC A/S etter en periode på 6 måneder. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere
4. mars 2003AdresseendringTOYOTA NORDIC A/STOYOTA NORDIC A/S flytter fra København Ø til Herlev. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere
4. mars 2003Nytt navn: TOYOTA NORDIC A/SKR 346 A/SKR 346 A/S skifter navn til TOYOTA NORDIC A/S. Eiichi Koike er medlem av styret.Se mere