27. maiUnderskudd på DKK 173.090 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
25. mai 2023Underskudd på DKK 304.178 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
5. mai 2022Underskudd på DKK 350.074 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
25. mai 2021Underskudd på DKK 539.486 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
26. mai 2020Underskudd på DKK 278.041 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mai 2019Underskudd på DKK 39.435 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
28. mai 2018Underskudd på DKK 14.145 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
3. mai 2017Overskudd på DKK 301.788 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
27. mai 2016AdresseendringHASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S flytter til ny adresse i Hornbæk. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
25. mai 2016Underskudd på DKK 15.150 HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
11. mai 2016Nytt navn: HASTRUP & CO A/SHASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S skifter navn til HASTRUP & CO A/S. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
8. juni 2015Ny bransje: Anden udlejning af boligerHASTRUP & CO. A/STidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
27. mai 2015Overskudd på DKK 337.755 HASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
23. mai 2014Overskudd på DKK 63.973 HASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2013Underskudd på DKK 50.247 HASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Eileen Vibeke Hastrup eier 100% av virksomheten.Se mere
8. august 2012Lars Hastrup blir med i ledelsenHASTRUP & CO. A/SLars Hastrup erstatter Eileen Vibeke Hastrup i ledelsen for HASTRUP & CO. A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Eileen Vibeke Hastrup er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2012AdresseendringHASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S flytter fra Herlev til Hornbæk. Eileen Vibeke Hastrup er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Eileen Vibeke Hastrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortHASTRUP & CO. A/SHASTRUP & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Eileen Vibeke Hastrup er medlem af ledelsen.Se mere