5. juli 2012Jesper Stadil blir med i styretINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SJesper Stadil erstatter Einar Örn Davidsson i styret for INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
4. januar 2012Arne Grünfeld Pedersen blir med i styretINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SArne Grünfeld Pedersen erstatter Thorir Skarphedinsson i styret for INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S etter en periode på 2 år. Einar Örn Davidsson er fortsatt styremedlem.Se mere
4. januar 2012Finn Andersen blir med i ledelsenINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SFinn Andersen blir med i ledelsen for INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
18. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
22. september 2010Lars Kjelder Sørensen blir adm. direktørINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SLars Kjelder Sørensen erstatter Erik Bernskov som adm. direktør i INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
30. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
21. juni 2010Frank Schyberg forlater ledelsenINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SFrank Schyberg forlater ledelsen for INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S etter en periode på 5 år. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
21. juni 2010Erik Bernskov blir adm. direktørINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SErik Bernskov blir adm. direktør i INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
21. juni 2010AdresseendringINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SINSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S flytter fra Hellerup til København Ø. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
8. juni 2010Nytt navn: INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SCAPACENT - INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SCAPACENT - INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S skifter navn til INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S. Einar Örn Davidsson er medlem av styret.Se mere
21. mai 2010Einar Örn Davidsson blir med i styretCAPACENT - INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/SEinar Örn Davidsson blir med i styret for CAPACENT - INSTITUT FOR KARRIEREUDVIKLING A/S.Se mere