24. januar 2005Ejler Ellegaard forlater ledelsenE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSEjler Ellegaard forlater ledelsen for E.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS etter en periode på 22 år.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2002Regnskap for 2002 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 1998Regnskap for 1998 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 1993Nytt navn: E.H. SERIGRAFI ESBJERG ApSE.H. SERIGRAF ESBJERG ApSE.H. SERIGRAF ESBJERG ApS skifter navn til E.H. SERIGRAFI ESBJERG ApS. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 1992Ejler Ellegaard forlater styretE.H. SERIGRAF ESBJERG ApSEjler Ellegaard forlater styret for E.H. SERIGRAF ESBJERG ApS etter en periode på 9 år.Se mere
4. oktober 1990Tove Kajhøj forlater styretE.H. SERIGRAF ESBJERG ApSTove Kajhøj forlater styret for E.H. SERIGRAF ESBJERG ApS etter en periode på 8 år. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1982StiftelseE.H. SERIGRAF ESBJERG ApSE.H. SERIGRAF ESBJERG ApS stiftes i bransjen serigrafiske trykkerier. Ejler Ellegaard er medlem af ledelsen.Se mere