17. juniUnderskudd på DKK 59.044 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 23.948 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 27.851 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2021Overskudd på DKK 64.722 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2020Overskudd på DKK 68.394 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2019Underskudd på DKK 3.121 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2018Overskudd på DKK 37.836 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 73.431 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2016Overskudd på DKK 52.081 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2015Overskudd på DKK 46.508 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 2014Overskudd på DKK 72.770 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2013Underskudd på DKK 25.639 CONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2012Regnskap for 2011 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortCONRAD JACOBSON PAPIR ApSCONRAD JACOBSON PAPIR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Ejnar Larsen er medlem af ledelsen.Se mere