LANDINSPEKTØR EJNAR FLENSBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ejnar Wildfang Flensborg er medlem af ledelsen.
SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET SKEL.DK LANDINSPEKTØRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
LANDINSPEKTØR EJNAR FLENSBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ejnar Wildfang Flensborg er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET SKEL.DK LANDINSPEKTØRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
LANDINSPEKTØR EJNAR FLENSBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ejnar Wildfang Flensborg er medlem af ledelsen.
SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
KOMPLEMENTARSELSKABET SKEL.DK LANDINSPEKTØRER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
Kristian Baatrup erstatter Gitte Lysehøj i styret for SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S etter en periode på 9 måneder. Ejnar Wildfang Flensborg eier 20% av virksomheten.
SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ejnar Wildfang Flensborg eier 16,6% av virksomheten.
LANDINSPEKTØR EJNAR FLENSBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ejnar Wildfang Flensborg er medlem af ledelsen.
Gitte Lysehøj erstatter Henning Østergaard i styret for SKEL.DK LANDINSPEKTØRER P/S etter en periode på 5 år. Ejnar Wildfang Flensborg eier 16,6% av virksomheten.
LANDINSPEKTØR EJNAR FLENSBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ejnar Wildfang Flensborg er medlem af ledelsen.