24. septemberOverskudd på DKK 91.796 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. septemberOverskudd på DKK 92.822 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. augustLars Antczak Johansen forlater ledelsenMalerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/SLars Antczak Johansen forlater ledelsen for Malerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/S etter en periode på 1 måned. Ejner Lind Svendsen er medlem av styret.Se mere
13. augustMogens Hvidtfeldt Hansen blir adm. direktørMalerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/SMogens Hvidtfeldt Hansen blir adm. direktør i Malerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/S. Ejner Lind Svendsen er medlem av styret.Se mere
4. juliEjner Lind Svendsen blir med i styretMalerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/SEjner Lind Svendsen blir med i styret for Malerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/S.Se mere
4. juliLars Antczak Johansen blir med i ledelsenMalerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/SLars Antczak Johansen blir med i ledelsen for Malerfirmaet SV. Fischer, Hvidtfeldt & Hansen A/S. Ejner Lind Svendsen er medlem av styret.Se mere
12. september 2023Overskudd på DKK 196.436 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2023Overskudd på DKK 234.991 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 262.532 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2022Overskudd på DKK 258.577 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2021Overskudd på DKK 82.181 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2021Overskudd på DKK 93.268 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020Underskudd på DKK 9.724 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020Overskudd på DKK 115.616 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2019AdresseendringSvanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS flytter fra Værløse til Slangerup. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2019AdresseendringE. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS flytter fra Værløse til Slangerup. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2019Overskudd på DKK 270.430 E. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2019Overskudd på DKK 408.488 Svanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. januar 2018 til 30. juni. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2018AdresseendringE. Lind Holding ApSE. Lind Holding ApS flytter til ny adresse i Værløse. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2018AdresseendringSvanefjord Entreprise ApSSvanefjord Entreprise ApS flytter til ny adresse i Værløse. Ejner Lind Svendsen er medlem af ledelsen.Se mere