4. april 2002Ejner Møllebæk forlater styretPETERSEN & MØLLEBÆK A/SEjner Møllebæk forlater styret for PETERSEN & MØLLEBÆK A/S etter en periode på 24 år.Se mere
4. april 2002Ejner Møllebæk forlater styretGISLEV DREJERFORRETNING A/SEjner Møllebæk forlater styret for GISLEV DREJERFORRETNING A/S etter en periode på 16 år.Se mere
25. januar 2002Nye navn i styretGISLEV DREJERFORRETNING A/S2 nye medlemmer blir med i styret for GISLEV DREJERFORRETNING A/S. Ejner Møllebæk er fortsatt styremedlem.Se mere
25. januar 2002Nye navn i styretPETERSEN & MØLLEBÆK A/S2 nye medlemmer blir med i styret for PETERSEN & MØLLEBÆK A/S. Ejner Møllebæk er fortsatt styreleder.Se mere
20. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
21. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
27. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
22. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
1. januar 2000Ny bransje: Fremstilling af andre træprodukter i øvrigtGISLEV DREJERFORRETNING A/STidligere bransje: Trædrejere. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
20. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
6. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
12. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
16. februar 1998Regnskap for 1997 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
27. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
24. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
23. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortPETERSEN & MØLLEBÆK A/SPETERSEN & MØLLEBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Ejner Møllebæk er styreleder.Se mere
3. april 1996Regnskap for 1995 offentligjortGISLEV DREJERFORRETNING A/SGISLEV DREJERFORRETNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
1. oktober 1994Nytt navn: GISLEV DREJERFORRETNING A/SN.E.M. INT. TRANSPORT ApSN.E.M. INT. TRANSPORT ApS skifter navn til GISLEV DREJERFORRETNING A/S. Ejner Møllebæk er medlem av styret.Se mere
10. desember 1992Ejner Møllebæk forlater ledelsenPETERSEN & MØLLEBÆK A/SEjner Møllebæk forlater ledelsen for PETERSEN & MØLLEBÆK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
21. juli 1988Jens Evald Petersen forlater styretPETERSEN & MØLLEBÆK A/SJens Evald Petersen forlater styret for PETERSEN & MØLLEBÆK A/S etter en periode på 10 år. Ejner Møllebæk er medlem af ledelsen.Se mere