30. april 2018 · Building SupplyNyt om navneSkagen Cementstøberi A/S Ejner Nielsen er trådt ud af bestyrelsen i Skagen Cementstøberi A/S. Les artikkel
30. april 2018 · i dagUge 18: Hvem gik ud og hvem kom ind i ugen der gikSkagen Cementstøberi A/S Ejner Nielsen er trådt ud af bestyrelsen i Skagen Cementstøberi A/S (kilde: Les artikkel
30. april 2018 · Dagbladet LicitationenNyt om navneSkagen Cementstøberi A/S Ejner Nielsen er trådt ud af bestyrelsen i Skagen Cementstøberi A/S. Les artikkel
26. april 2018 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topSkagen Cementstøberi A/S Ejner Nielsen er trådt ud af bestyrelsen i Skagen Cementstøberi A/S (kilde: Les artikkel
20. april 2018Ejner Nielsen forlater styretSkagen Cementstøberi A/SEjner Nielsen forlater styret for Skagen Cementstøberi A/S etter en periode på 41 år.Se mere
10. oktober 2017Overskudd på DKK 31 mio.Skagen Cementstøberi A/SSkagen Cementstøberi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2016Overskudd på DKK 686.000 Skagen Cementstøberi A/SSkagen Cementstøberi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2016Søren Nielsen blir med i styretSkagen Cementstøberi A/SSøren Nielsen blir med i styret for Skagen Cementstøberi A/S. Ejner Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2015 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader i uge 46Betonværket Brønderslev A/S Søren Nielsen er indtrådt i bestyrelsen hos Betonværket Brønderslev A/S, Skagen Beton, Aalborg A/S, Sæby Betonvare ApS og Sindal Cementstøberi ApS i stedet for Ejner Nielsen (kilde: Les artikkel
13. november 2015 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionsgangeBetonværket Brønderslev A/S Søren Nielsen er indtrådt i bestyrelsen hos Betonværket Brønderslev A/S, Skagen Beton, Aalborg A/S, Sæby Betonvare ApS og Sindal Cementstøberi ApS i stedet for Ejner Nielsen (kilde: Les artikkel
3. november 2015Overskudd på DKK 10 mio.Skagen Cementstøberi A/SSkagen Cementstøberi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2015Søren Nielsen blir med i styretSINDAL CEMENTSTØBERI ApSSøren Nielsen erstatter Ejner Nielsen i styret for SINDAL CEMENTSTØBERI ApS etter en periode på 35 år.Se mere
30. oktober 2015Søren Nielsen blir med i styretSÆBY BETONVARE ApSSøren Nielsen erstatter Ejner Nielsen i styret for SÆBY BETONVARE ApS etter en periode på 30 år.Se mere
30. oktober 2015Søren Nielsen blir med i styretBETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/SSøren Nielsen erstatter Ejner Nielsen i styret for BETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. oktober 2015Søren Nielsen blir med i styretSKAGEN BETON, AALBORG A/SSøren Nielsen erstatter Ejner Nielsen i styret for SKAGEN BETON, AALBORG A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. oktober 2015Søren Nielsen blir med i styretSKAWBOSTEN ApSSøren Nielsen erstatter Ejner Nielsen i styret for SKAWBOSTEN ApS etter en periode på 28 år.Se mere
13. november 2014Overskudd på DKK 213.283 SÆBY BETONVARE ApSSÆBY BETONVARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Underskudd på DKK 292.959 SKAWBOSTEN ApSSKAWBOSTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Overskudd på DKK 184.403 SKAGEN BETON, AALBORG A/SSKAGEN BETON, AALBORG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere
12. november 2014Overskudd på DKK 4,6 mio.BETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/SBETONVÆRKET BRØNDERSLEV A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ejner Nielsen er medlem av styret.Se mere