14. juli 2023Ejvind Jensen forlater styretVILAMO MØBLER A/SEjvind Jensen forlater styret for VILAMO MØBLER A/S etter en periode på 49 år.Se mere
14. juli 2023Ejvind Jensen forlater styretEJVIND JENSEN A/SEjvind Jensen forlater styret for EJVIND JENSEN A/S etter en periode på 51 år.Se mere
9. november 2022Underskudd på DKK 322.679 EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
9. november 2022Underskudd på DKK 512.888 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 868.289 EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
16. november 2021Overskudd på DKK 230.950 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
25. november 2020Underskudd på DKK 244.727 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
25. november 2020Underskudd på DKK 315.506 EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem av styret.Se mere
14. november 2020Ejvind Jensen forlater ledelsenEJVIND JENSEN A/SEjvind Jensen forlater ledelsen for EJVIND JENSEN A/S etter en periode på 48 år.Se mere
14. november 2020Ejvind Jensen forlater ledelsenVILAMO MØBLER A/SEjvind Jensen forlater ledelsen for VILAMO MØBLER A/S etter en periode på 13 år.Se mere
14. mai 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberEJVIND JENSEN A/STidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberVILAMO MØBLER A/STidligere bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2020Endring i eierkretsenVILAMO MØBLER A/SEjvind Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av VILAMO MØBLER A/S.Se mere
24. januar 2020Endring i eierkretsenEJVIND JENSEN A/SEjvind Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av EJVIND JENSEN A/S.Se mere
19. november 2019Overskudd på DKK 108.225 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2019Underskudd på DKK 1,0 mio.EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2018Underskudd på DKK 591.699 EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2018Underskudd på DKK 85.627 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2017Overskudd på DKK 963.682 EJVIND JENSEN A/SEJVIND JENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2017Overskudd på DKK 48.694 VILAMO MØBLER A/SVILAMO MØBLER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Ejvind Jensen er medlem af ledelsen.Se mere