24. maiUnderskudd på DKK 613.033 FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. januarCharlotte Henriksen blir med i styretFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMCharlotte Henriksen blir med i styret for FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM. Eli Jacobi Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2023Tanja Karina Zacho forlater styretFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMTanja Karina Zacho forlater styret for FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM etter en periode på 4 år. Eli Jacobi Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 372.646 FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2022 · TV2 ØSTDF-profil forlader partiet: - Nu vil jeg være en enmandshær- Jeg har ikke noget at udsætte på Dansk folkeparti, eller Eli Jacobi Nielsen, som jeg har siddet med som byrådskollega i byrådet. Les artikkel
13. april 2022 · Energy Supply DKNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Dennis Pihl Hansen, Ivan Lilleng, Jørgen Richardt Nielsen og Marianne Tropp Ørgaard indtrådt i bestyrelsen i stedet for Knud Erik Hansen, Finn Klarskov Sommer Jensen, Jørgen Egede Johannessen, Eli Jacobi Nielsen og John Preben Birkegaard Sørensen (kilde: Les artikkel
7. april 2022Overskudd på DKK 206.172 FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE SPILDEVAND A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE SPILDEVAND A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE FORSYNING HOLDING A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE FORSYNING HOLDING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE SPILDEVANDSCENTER A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE SPILDEVANDSCENTER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE AFFALD A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE AFFALD A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE VANDFORSYNING A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE VANDFORSYNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
31. mars 2022Eli Jacobi Nielsen forlater styretFAXE FORSYNING A/SEli Jacobi Nielsen forlater styret for FAXE FORSYNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. januar 2022Nye navn i styretFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM2 nye medlemmer blir med i styret for FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM. Eli Jacobi Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Henning Poulsen forlater styretFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMHenning Poulsen forlater styret for FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM etter en periode på 10 år. Eli Jacobi Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2021 · Faxenyt.dkGør dig umage og gør dit bedsteTeknik og miljø Dorthe Egede Borg (V), Erik Rasmussen (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og Allan Tirsgaard (C), Lisette Lind Larsen (A), Finn Hansen (A) og Thomas Spange Olsen (Ø). Les artikkel
28. mai 2021Overskudd på DKK 29 mio.FAXE FORSYNING HOLDING A/SFAXE FORSYNING HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
21. april 2021Overskudd på DKK 734.277 FONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEMFONDEN DANHOSTEL FAXE VANDRERHJEM offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2021Overskudd på DKK 24 mio.FAXE SPILDEVAND A/SFAXE SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2021Underskudd på DKK 726.854 FAXE FORSYNING A/SFAXE FORSYNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Eli Jacobi Nielsen er medlem av styret.Se mere